序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾建兵 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾建兵
|
|
2 |
孟林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
贾建兵 备案手机:*****
|
2 | 2017-02-09 | 财务负责人 |
|
乔龙卓
|
3 | 2014-12-10 | 投资人(股权)变更 |
孟林; [退出]贾建兵;
|
贾建兵;
|
4 | 2014-12-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2014-12-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-10-21~2028-10-20
|
2008-10-21~2038-10-20
|
6 | 2014-12-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
孟林; [退出]贾建兵;
|
贾建兵;
|