序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 负责人变更 |
蔡阳 [退出]
|
曲志伟 [新增]
|
2 | 2021-07-27 | 负责人变更 |
靳智维 [退出]
|
蔡阳 [新增]
|
3 | 2020-03-09 | 负责人变更 |
于九龙 [退出]
|
靳智维 [新增]
|
4 | 2018-04-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2018-02-07 | 负责人变更 |
李伟 [退出]
|
于九龙 [新增]
|
6 | 2016-10-08 | 财务负责人 |
|
张国顺
|
7 | 2016-10-08 | 负责人变更 |
代金剑 [退出]
|
李伟 [新增]
|
8 | 2016-10-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭茜 备案手机:*****
|
9 | 2016-10-08 | 隶属关系备案 |
新华人寿保险股份有限公司衡水营销服务部
|
新华人寿保险股份有限公司河北分公司
|
10 | 2015-06-24 | 负责人变更 |
刘龙飞 [退出]
|
代金剑 [新增]
|