序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于玉振 | 51% | 510万人民币 |
2 | 刘振明 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于玉振
|
|
2 |
刘振明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马超 [退出]
|
于玉振 [新增]
|
2 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
于玉振
|
3 | 2015-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘振明
|
刘振明
|
4 | 2015-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-05-20刘振明490万元,章程约定2020年12月31日前缴足;于玉振510万元,于2015年5月20日缴足。
|
5 | 2015-05-27 | 投资人(股权)变更 |
刘振明;马超; [退出]
|
刘振明;于玉振; [新增]
|
6 | 2015-05-27 | 董事备案 |
马超 [退出]
|
于玉振 [新增]
|
7 | 2015-05-27 | 监事备案 |
刘振明
|
刘振明
|
8 | 2015-05-27 | 法定代表人变更 |
马超
|
于玉振
|
9 | 2015-05-27 | 经理备案 |
|
于玉振 [新增]
|