序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘振国 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 赵建军 | 37.5% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘振国
|
|
2 |
赵建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 投资人(股权)变更 |
刘振国 出资 500万人民币;马凤林 出资 300万人民币; [退出]
|
刘振国 出资 500万人民币;赵建军 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2021-01-13 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘振国 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-01-13 | 财务负责人 |
|
苏玉红 ***
|
4 | 2021-01-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
刘振国;马凤林; [退出]
|
刘振国;赵建军; [新增]
|
5 | 2021-01-13 | 经营期限 |
2011年1月26日 至 2021年1月25日
|
2011年1月26日 至 2041年1月25日
|
6 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马凤林 [退出]
|
赵建军 [新增]
|