序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈事业 | 100% | 2600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈事业
|
|
2 |
孔维喜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
衡水岳城混凝土有限公司武邑分公司
|
孔维喜 | 2018-06-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭飞 [退出]
|
孔维喜 [新增]
|
2 | 2021-04-30 | 法定代表人变更 |
刘铁亮
|
陈事业
|
3 | 2021-04-30 | 投资人(股权)变更 |
郭飞 出资 600万人民币; [退出]刘铁亮 出资 2000万人民币; [退出]
|
陈事业 出资 2600万人民币; [新增]
|
4 | 2021-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘铁亮 [退出]
|
陈事业 [新增]
|
5 | 2021-04-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-03-24 | 投资人(股权)变更 |
郭飞 出资 600万人民币;刘铁亮 出资 600万人民币;
|
郭飞 出资 600万人民币;刘铁亮 出资 2000( + 233.33333% )万人民币;
|
7 | 2020-03-24 | 注册资本变更 |
1200万人民币
|
2600.000000万人民币( + 116.66667% )
|
8 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
王新花 *** 备案手机:***
|
张金花 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-03-24 | 财务负责人 |
王新花 ***
|
张金花 ***
|
10 | 2017-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘铁亮
|