序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘忠席 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘忠席
|
|
2 |
李亚丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-08 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
2 | 2017-11-21 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
3 | 2017-11-21 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
4 | 2017-07-26 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
5 | 2017-07-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
6 | 2017-01-20 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|
7 | 2017-01-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘忠席;成员:刘忠席;成员:李亚丽;
|