序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔云飞 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 乔云祥 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔云飞
|
|
2 |
乔云祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 经营期限 |
2010年4月7日 至 2020年4月6日
|
2010年4月7日 至 长期
|
2 | 2018-03-14 | 投资人(股权)变更 |
乔云飞 出资 600万人民币;乔云祥 出资 200万人民币;赵琳 出资 200万人民币; [退出]
|
乔云飞 出资 600万人民币;乔云祥 出资 400( + 100% )万人民币;
|
3 | 2017-08-15 | 投资人(股权)变更 |
乔云飞 出资 800万人民币;乔云祥 出资 200万人民币;
|
乔云飞 出资 600( - 25% )万人民币;乔云祥 出资 200万人民币;赵琳 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2017-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔云飞 [退出]
|
乔云祥 [新增]
|
5 | 2017-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李会生 [退出]
|
乔云飞 [新增]
|
6 | 2017-07-31 | 监事备案 |
乔云飞 [退出]
|
乔云祥 [新增]
|
7 | 2017-07-31 | 法定代表人变更 |
李会生
|
乔云飞
|
8 | 2017-07-31 | 联络员备案 |
李会生 备案手机:*****
|
乔云飞 备案手机:*****
|
9 | 2017-07-31 | 财务负责人 |
赵琳
|
乔建华
|
10 | 2017-07-31 | 董事备案 |
李会生 [退出]
|
乔云飞 [新增]
|