序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙福顺 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 经营范围变更 |
环保咨询、环保技术开****、技术咨询及转让服务;环保设备销售;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
环保咨询、环保技术开****、技术咨询及转让服务;环保设备销售;环保设备维修;运行维护服务;监控系统工程安装服务;固体废物治理服务;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵洁 [退出]
|
付双超 [新增]
|
3 | 2020-10-29 | 经营范围变更 |
环保咨询、环保技术开****、技术咨询及转让服务;环保设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
环保咨询、环保技术开****、技术咨询及转让服务;环保设备销售;贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-09-24 | 地址变更 |
河北省衡水市桃城区中心街商贸中心A座1层10号商业
|
河北省衡水市桃城区九洲国际博览城13号楼衡水创业孵化基地408室
|
5 | 2020-09-03 | 法定代表人变更 |
肖东岗
|
孙福顺
|
6 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖东岗 [退出]
|
孙福顺 [新增]
|
7 | 2020-09-03 | 联络员备案 |
肖东岗 *** 备案手机:***
|
孙福顺 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵洁
|
赵洁
|
9 | 2020-09-03 | 财务负责人 |
肖东岗 ***
|
孙福顺 ***
|
10 | 2020-09-03 | 投资人(股权)变更 |
肖东岗 出资 50万人民币; [退出]
|
孙福顺 出资 50万人民币; [新增]
|