序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵乐火 | 100% | 690.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李赞
|
|
2 |
张尊红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 法定代表人变更 |
陈彦红
|
李赞
|
2 | 2022-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彦红 [退出]
|
李赞 [新增]
|
3 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
陈彦旭
|
陈彦红
|
4 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈彦旭 [退出]
|
陈彦红 [新增]
|
5 | 2020-02-25 | 法定代表人变更 |
赵乐火
|
陈彦旭
|
6 | 2020-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵乐火 [退出]
|
陈彦旭 [新增]
|
7 | 2018-07-11 | 投资人(股权)变更 |
张尊红 出资 690万人民币; [退出]
|
赵乐火 出资 690万人民币; [新增]
|
8 | 2018-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-10修改公司章程第一条、第八条。
|
9 | 2018-06-29 | 财务负责人 |
高喜社 ***
|
陈彦红 ***
|
10 | 2018-06-29 | 法定代表人变更 |
李彦恩
|
赵乐火
|