序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘越 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘越
|
|
2 |
冯丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-23 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘越;成员:冯丽;
|
2 | 2017-10-23 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘越;成员:冯丽;
|
3 | 2017-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广学 [退出]
|
刘越 [新增]
|
4 | 2017-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王国峰 [退出]
|
冯丽 [新增]
|
5 | 2017-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广学
|
|
6 | 2017-02-09 | 经营范围变更 |
一般经营项目:商务咨询服务、企业管理咨询服务、展览展示服务、会议服务(不含可视电话会议服务)、文化艺术交流策划。(法律法规禁止经营的不得经营,应审批的未获审批前不得经营)
|
组织文化艺术交流;广告制作、****布、代理;文艺创作、公共关系服务、会议服务、企业形象策划;教育软件开****、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-02-09 | 董事备案 |
刘广学 [退出]
|
刘越 [新增]
|
8 | 2017-02-09 | 法定代表人变更 |
刘广学
|
刘越
|
9 | 2017-02-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年12月10日 至 2023年12月9日
|
2013年12月10日 至 长期
|
10 | 2017-02-09 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘广学 出资 128万;王国峰 出资 32万;
|
刘越 出资 500.0000万人民币;
|