序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜福维 | 20% | 6.0万人民币 |
2 | 李金祥 | 20% | 6.0万人民币 |
3 | 王俊英 | 20% | 6.0万人民币 |
4 | 赵德岭 | 20% | 6.0万人民币 |
5 | 刘培基 | 20% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金祥
|
|
2 |
刘培基
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 章程备案 |
无
|
2022-07-25增加党建部分
|
2 | 2019-03-08 | 投资人(股权)变更 |
赵德岭 出资 6万人民币;刘培基 出资 6万人民币;王俊英 出资 6万人民币;李金祥 出资 6万人民币;刘有顺 出资 6万人民币; [退出]
|
赵德岭 出资 6万人民币;刘培基 出资 6万人民币;王俊英 出资 6万人民币;李金祥 出资 6万人民币;姜福维 出资 6万人民币; [新增]
|
3 | 2017-02-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999年10月28日 至 2019年10月27日
|
1999年10月28日 至 2029年10月20日
|
4 | 2017-02-22 | 经营范围变更 |
验资、审计、查证、会计咨询、资产评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
验资、审计、查证、会计咨询、资产评估;工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-02-22 | 财务负责人 |
|
辛振华
|
6 | 2017-02-22 | 住所变更 |
故城县郑口镇体育街
|
故城县郑口镇康宁路政府广场东侧
|
7 | 2017-02-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李金祥 备案手机:*****
|