序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李胜利 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李胜利
|
|
2 |
马建彤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘金存 [退出]
|
马建彤 [新增]
|
2 | 2018-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈卫康 [退出]
|
刘金存 [新增]
|
3 | 2017-07-11 | 财务负责人 |
|
李胜利
|
4 | 2017-07-11 | 投资人(股权)变更 |
李海龙 出资 1000万人民币; [退出]
|
李胜利 出资 1000万人民币; [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 法定代表人变更 |
李海龙
|
李胜利
|
6 | 2017-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-07-06修改公司章程第一条、第八条。
|
7 | 2017-07-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘许亚 备案手机:*****
|