序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洪兵 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洪兵
|
|
2 |
张广印
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
张鑫
|
刘洪兵
|
2 | 2018-09-28 | 经营期限 |
2011年8月1日 至 2021年7月31日
|
2011年8月1日 至 长期
|
3 | 2018-09-28 | 投资人(股权)变更 |
张鑫 出资 400万人民币; [退出]张广印 出资 400万人民币; [退出]
|
刘洪兵 出资 800万人民币; [新增]
|
4 | 2018-09-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张鑫 [退出]
|
刘洪兵 [新增]
|
6 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张鑫
|
|
7 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张广印
|
张广印
|
8 | 2018-04-09 | 财务负责人 |
|
张鑫 ***
|
9 | 2018-04-09 | 联络员备案 |
严平 *** 备案手机:***
|
张鑫 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宫越超 [退出]
|
张广印 [新增]
|