序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 负责人变更 |
刘继庚 [退出]
|
蔡爱勤 [新增]
|
2 | 2019-07-15 | 负责人变更 |
耿海芬 [退出]
|
刘继庚 [新增]
|
3 | 2018-07-26 | 负责人变更 |
刘继庚 [退出]
|
耿海芬 [新增]
|
4 | 2018-07-26 | 财务负责人 |
张敏芝 ***
|
刘继庚 ***
|
5 | 2018-07-26 | 联络员备案 |
张敏芝 *** 备案手机:***
|
刘继庚 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-09 | 负责人变更 |
张敏芝 [退出]
|
刘继庚 [新增]
|
7 | 2017-11-15 | 财务负责人 |
|
张敏芝
|
8 | 2017-11-15 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张敏芝 备案手机:*****
|