序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许伟斌 [退出]
|
安中天 [新增]
|
2 | 2021-02-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许伟斌
|
安中天
|
3 | 2019-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭冬生 [退出]
|
许伟斌 [新增]
|
4 | 2019-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭冬生
|
许伟斌
|
5 | 2017-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
贾贤红 [退出]
|
郭冬生 [新增]
|
6 | 2017-06-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
白贵生
|
郭冬生
|
7 | 2015-07-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
贾贤红
|
白贵生
|
8 | 2014-07-18 | 市场主体类型变更变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
9 | 2014-07-18 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
######## 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;经中国人民银行批准的其它业务;代理保险业务。***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;经中国人民银行批准的其它业务;代理保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|