序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
戈进来
|
陈博慧
|
2 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
解晶
|
戈进来
|
3 | 2020-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍志宏
|
霍志宏
|
4 | 2019-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武燕萍
|
解晶
|
5 | 2017-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
霍志宏
|
武燕萍
|
6 | 2015-03-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
*** 办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项业务;外汇存款;外币贷款;外汇汇款、外币兑换;国际结算;以及经中国银行业监督管理委员会批准、其法人机构授权的其他业务;人寿保险、健康保险、意外伤害保险、分红保险、万能保险、投资连接保险。***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项业务;外汇存款;外币贷款;外汇汇款、外币兑换;国际结算;以及经中国银行业监督管理委员会批准、其法人机构授权的其他业务;人寿保险、健康保险、意外伤害保险、分红保险、万能保险、投资连接保险。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|