序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝强
|
白皖晋
|
2 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武装
|
武装
|
3 | 2020-06-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武装
|
郝强
|
4 | 2018-05-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李鸿颖
|
武装
|
5 | 2018-05-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
徐敏 [退出]
|
武装 [新增]
|
6 | 2016-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
徐敏
|
李鸿颖
|
7 | 2014-09-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
太原市迎泽区解放南路148号.
|
太原市迎泽区南内环街107号(迎泽数码中心商住楼一层)
|
8 | 2014-04-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郑莉
|
徐敏
|
9 | 2014-04-10 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
凭《金融许可证》批准范围经营******
|
凭《金融许可证》批准范围经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|