序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张静
|
刘鹏
|
2 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张静
|
张静
|
3 | 2019-03-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范文斌
|
张静
|
4 | 2019-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范文斌 [退出]
|
张静 [新增]
|
5 | 2018-02-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
何明 [退出]
|
范文斌 [新增]
|
6 | 2018-02-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
何明
|
范文斌
|
7 | 2016-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘兆维 [退出]
|
何明 [新增]
|
8 | 2016-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘兆维
|
何明
|
9 | 2015-06-03 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
;办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务。经中国银行业监督委员会批准的其他业务。***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;代理保险业务。外汇存款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务。经中国银行业监督委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|