序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王峰 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王峰
|
|
2 |
于彦峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆晋彪 [退出]王峰
|
于彦峰 [新增]王峰
|
2 | 2020-12-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2020-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王峰:90%;穆晋彪:5%; [退出]刘金权:5%; [退出]
|
王峰:100%;
|
4 | 2020-12-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2018-08-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太原市小店区佳华街帅科大厦6层603号
|
山西省太原市小店区晋阳街89号君威国际金融中心B座1003号。
|
6 | 2017-04-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
山西鑫垚新能源投资有限公司
|
山西鑫垚能源集团有限公司
|
7 | 2016-12-16 | 其他事项备案变更 |
刘金权:*%;王峰:*%;穆晋彪:*%;
|
王峰:*%;刘金权:*%;穆晋彪:*%;
|
8 | 2016-12-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
1000
|
10000.000000( + 900% )
|
9 | 2016-10-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王峰:*%;郭建军:*%; [退出]陈永清:*%; [退出]
|
王峰:*%;穆晋彪:*%; [新增]刘金权:*%; [新增]
|
10 | 2016-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
郭建军 [退出]王峰
|
穆晋彪 [新增]王峰
|