序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁玉山 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 武翠珍 | 37.5% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘月****
|
|
2 |
袁玉山
|
|
3 |
武翠珍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
娄烦县昌铭矿业有限公司榆达选矿厂
|
袁玉山 | 2006-07-10 |
2 |
娄烦县昌铭矿业有限公司安达选矿厂
|
袁玉山 | 2006-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁玉山
|
刘月****
|
2 | 2020-10-16 | 其他事项备案 |
5326260
|
*****
|
3 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武翠珍袁玉山
|
袁玉山武翠珍刘月**** [新增]
|
4 | 2016-02-24 | 联络员备案变更 |
无
|
朱子平
|
5 | 2016-02-24 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
精矿粉生产、销售、矿石干选、生铁、钢材经销(法律、法规禁止经营的不得经营、需经审批的未获审批前不得经营)***##
|
精矿粉生产、销售、矿石干选、生铁、钢材经销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-09-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2005-08-25,2015-04-30}
|
{2005-08-25,2024-09-30}
|