序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张树德 | 60% | 1800.6万人民币 |
2 | 吴耀臣 | 40% | 1200.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张树德
|
|
2 |
董仰宗
|
|
3 |
荆国斌
|
|
4 |
闫小伟
|
|
5 |
张太生
|
|
6 |
王潇
|
|
7 |
吴耀臣
|
|
8 |
范文龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西润泽丰科技股份有限公司沈阳分公司
|
安静 | 2020-02-21 |
2 |
山西润泽丰科技股份有限公司北京分公司
|
陈海航 | 2020-02-11 |
3 |
山西润泽丰科技开****有限公司北京分公司
|
金伯宇 | 2015-06-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2023-01-27
|
长期
|
2 | 2020-11-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
3 | 2020-11-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
山西润泽丰科技开****有限公司
|
山西润泽丰科技股份有限公司
|
4 | 2020-11-16 | 许可经营项目变更 |
|
无
|
5 | 2020-11-16 | 其他事项备案 |
6599
|
无
|
6 | 2020-11-16 | 联络员备案 |
无
|
李利玲
|
7 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴耀臣(监事) [退出]张树德(执行董事兼总经理) [退出]
|
吴耀臣(监事会主席) [新增]张树德(董事长兼总经理) [新增]闫小伟(董事) [新增]荆国斌(董事) [新增]王潇(监事) [新增]张太生(董事) [新增]范文龙(监事) [新增]董仰宗(董事) [新增]
|
8 | 2018-11-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张树德:*%;吴耀臣:*%;
|
吴耀臣:*%;张树德:*%;
|
9 | 2018-11-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2018-11-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太原高新区产业路36号中恒健大厦10层
|
山西综改示范区太原学府园区产业路36号中恒健大厦10层
|