序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-31
|
2021-12-31
|
2 | 2018-01-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘连英
|
高武斌
|
3 | 2018-01-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-12-31
|
2019-12-31
|
4 | 2015-12-22 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
自行车、摩托车存车服务。(法律、法规禁止经营的不得经营,需经审批未获审批前不得经营)***##
|
自行车、摩托车存车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-12-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-31
|
2017-12-31
|