序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西中正实业集团有限公司 | 80% | 96万人民币 |
2 | 邢建民 | 20% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邢建钢
|
|
2 |
张千忠
|
|
3 |
崔建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
2 | 2020-12-15 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
物业管理;商业地产策划及商业经营管理;建筑规划设计咨询;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张千忠 [新增]邢建钢崔建军
|
4 | 2017-10-26 | 其他事项备案 |
|
邢建民:20%;山西中正实业集团有限公司:80%;
|
5 | 2017-10-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
邢建民:*%;山西中正实业集团有限公司:*%; [名称变更]
|
6 | 2017-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
|
张利忠邢建钢崔建军 [新增]
|
7 | 2017-07-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
邢建民:*%;山西中正实业有限公司:*%; [新增]
|
8 | 2014-10-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
商业地产策划及商业经营管理;建筑规划设计咨询;房地产营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|