序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯文生
|
李迎平
|
2 | 2022-09-29 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
金融业务(凭有效许可证经营)***
|
许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
3 | 2018-08-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-08-31
|
|
4 | 2018-08-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-08-31
|
无
|
5 | 2015-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杜宏斌
|
侯文生
|
6 | 2014-08-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
金融业务*** ***
|
金融业务(凭有效许可证经营)***
|
7 | 2014-08-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
灵丘县新华街220号
|
灵丘县新华街220号
|
8 | 2014-08-27 | 市场主体类型变更变更 |
有限责任公司分公司(国有控股)
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
9 | 2014-08-27 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
金融业务*** ***
|
金融业务(凭有效许可证经营)***
|
10 | 2014-08-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{1992-01-01,2014-06-30}
|
{1992-01-01,2018-08-31}
|