序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王淑敏 [退出]
|
郭青江 [新增]
|
2 | 2020-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王淑敏
|
郭青江
|
3 | 2019-07-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大同市城区迎泽东街1楼11号一层二层营业厅
|
大同市平城区迎泽东街1楼11号一层二层营业厅
|
4 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何世宇 [退出]
|
王淑敏 [新增]
|
5 | 2019-07-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何世宇
|
王淑敏
|
6 | 2019-07-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-07-31
|
2032-12-20
|