序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尉永银 | 60% | 5280.0万人民币 |
2 | 李淑翠 | 40% | 3520.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尉茂全
|
|
2 |
尉永银
|
|
3 |
李淑翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-08-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000.000000
|
8800.000000( + 76% )
|
3 | 2021-08-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
尉永银
|
尉茂全
|
4 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李淑翠尉永银
|
李淑翠尉茂全 [新增]尉永银
|
5 | 2021-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
尉永银:50.0000%;李淑翠:50.0000%;
|
尉永银:60.0000%;李淑翠:40.0000%;
|
6 | 2021-02-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
尉茂志
|
尉永银
|
7 | 2021-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尉茂全 [退出]尉茂志 [退出]
|
李淑翠 [新增]尉永银 [新增]
|
8 | 2021-02-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
尉茂全:40%; [退出]尉茂志:40%; [退出]尉建平:10%; [退出]尉建燕:10%; [退出]
|
尉永银:50%; [新增]李淑翠:50%; [新增]
|
9 | 2020-12-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产及销售环保型煤、焦炭、炭化料、活性炭;电力业务:焦炉尾气****电(此项办理许可证后方可经营);销售钢材、木材、建筑材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产及销售环保型煤、焦炭、炭化料、活性炭;电力业务:焦炉尾气****电(此项办理许可证后方可经营);高岭土生产及销售;销售钢材、木材、建筑材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2020-09-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产及销售环保型煤;生产及销售焦炭;电力业务:焦炉尾气****电(此项办理许可证后方可经营);销售钢材、木材、建筑材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产及销售环保型煤、焦炭、炭化料、活性炭;电力业务:焦炉尾气****电(此项办理许可证后方可经营);销售钢材、木材、建筑材料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|