序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晋能控股煤业集团大同有限公司 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运有限公司 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨勇
|
|
2 |
张劲柳
|
|
3 |
马晓彬
|
|
4 |
李晓斌
|
|
5 |
贾海昱
|
|
6 |
畅勃
|
|
7 |
史军
|
|
8 |
李珍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大同煤炭投资管理有限责任公司鄂尔多斯市分公司
|
杨勇 | 2018-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭经营(凭有效资格证经营);对外投资;汽车租赁;货物装卸搬运;物流辅助服务;煤炭抑尘喷洒服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
一般项目:煤炭及制品销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-07-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇张劲柳郭晓清 [退出]李珍马晓彬来粉妮 [退出]史军畅勃
|
杨勇张劲柳李珍马晓彬史军畅勃贾海昱 [新增]李晓斌 [新增]
|
4 | 2021-12-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运有限公司:5.0000%;大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司:95.0000%;
|
大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运有限公司:5.0000%;晋能控股煤业集团大同有限公司:95.0000%; [名称变更]
|
5 | 2021-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇李珍马晓彬宋新平 [退出]来粉妮史军畅勃耿森 [退出]
|
李珍来粉妮史军马晓彬畅勃杨勇张劲柳 [新增]郭晓清 [新增]
|
6 | 2021-12-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-08-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤炭经营(凭有效资格证经营);对外投资;汽车租赁;货物装卸搬运;物流辅助服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
煤炭经营(凭有效资格证经营);对外投资;汽车租赁;货物装卸搬运;物流辅助服务;煤炭抑尘喷洒服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
8 | 2020-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司:95%;大同市落里湾煤炭集运站:5%; [退出]
|
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司:95%;大同煤矿集团大同煤炭运销落里湾集运有限公司:5%; [新增]
|
9 | 2020-07-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大同市平城区魏都大道8号办公区
|
大同市平城区清远西街市直机关办公楼(华林新天地)六层
|
10 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨勇李珍陈小龙 [退出]宋新平来粉妮许冠 [退出]马丹凤 [退出]耿森
|
杨勇李珍马晓彬 [新增]宋新平来粉妮史军 [新增]畅勃 [新增]耿森
|