序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴存珍 | 55.55556% | 100万人民币 |
2 | 赵友山 | 11.11111% | 20万人民币 |
3 | 刘天兵 | 11.11111% | 20万人民币 |
4 | 闫凯 | 11.11111% | 20万人民币 |
5 | 刘玉兵 | 11.11111% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴存珍
|
|
2 |
赵友山
|
|
3 |
刘天兵
|
|
4 |
闫凯
|
|
5 |
刘玉兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
刘天福:*%; [退出]戴存珍:*%;闫有山:*%; [退出]闫凯:*%;赵友山:*%;
|
戴存珍:*%;闫凯:*%;赵友山:*%;刘天兵:*%; [新增]刘玉兵:*%; [新增]
|
2 | 2016-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
戴存珍
|
戴存珍
|
3 | 2016-08-30 | 其他事项备案变更 |
*****
|
*****
|
4 | 2016-08-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
农作物 经济作物 牧草种植(涉及审批国家禁止经营除外 营业期限至2018年2月24日止)****;
|
农作物、经济作物、牧草种植(涉及审批国家禁止经营除外 营业期限至2018年2月24日止)
|
5 | 2014-02-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2013-02-26,2014-03-24}
|
{2013-02-26,2018-02-24}
|
6 | 2014-02-21 | 一般经营项目变更 |
羊的饲养 经济作物 牧草种植(涉及审批国家禁止经营除外)****
|
农作物 经济作物 牧草种植(涉及审批国家禁止经营除外)****
|