序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
豆制品、预包装食品兼散装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**执照有效期至2020年12月31日
|
豆制品、预包装食品兼散装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2018-03-07 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
豆制品、预包装食品、散装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 执照有效期至2017年12月31日
|
豆制品、预包装食品兼散装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**执照有效期至2020年12月31日
|
3 | 2015-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
戴连义;
|
戴连义;
|
4 | 2015-06-02 | 其他事项备案变更 |
1375493790
|
*****
|
5 | 2015-06-02 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
戴连义
|
戴连义
|
6 | 2015-06-02 | 经营范围 |
豆制品、预包装食品、散装食品零售**
|
豆制品、预包装食品、散装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** 执照有效期至2017年12月31日
|