序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-20
|
2029-12-31
|
2 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李怀智 [退出]
|
李靖宇 [新增]
|
3 | 2019-10-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大同市城区桐城·怡景1号楼1单元11层1112号
|
大同市平城区桐城·怡景1号楼1单元11层1112号
|
4 | 2019-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李靖雯
|
李靖宇
|
5 | 2016-08-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李怀智
|
李靖雯
|