序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西省旅游投资控股集团有限公司 | 70% | 7000.0万人民币 |
2 | 山西第九关旅游资源开****有限公司 | 30% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高轩
|
|
2 |
孟伟
|
|
3 |
杨文宝
|
|
4 |
朱继明
|
|
5 |
梁建钢
|
|
6 |
胡登峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游资源开****;旅游信息咨询;酒店管理;食品生产;食品经营;餐饮住宿服务;体育项目开****服务;会议服务;承办展览展示服务;广告设计、制作、代理、****布;汽车租赁;自驾游露宿地服务;房地产租赁经营;应用软件开****;建设工程;园林绿化工程;建筑施工;演出经纪代理服务;道路货物运输;内河旅客运输;公路旅客运输;文艺表演;停车场服务;文化活动服务;旅游产品、农产品生产、销售;工艺品(象牙及其制品除外)销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:游览景区管理;园区管理服务;休闲观光活动;酒店管理;露营地服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育竞赛组织;广告制作;广告****布;广告设计、代理;住房租赁;园林绿化工程施工;组织文化艺术交流活动;文艺创作;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);食用农产品零售;食用农产品初加工;会议及展览服务;礼仪服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;票务代理服务;软件开****;网络技术服务;客运索道经营;游乐园服务;小微型客车租赁经营服务;停车场服务;旅游开****项目策划咨询;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:住宿服务;房地产开****经营;食品销售;餐饮服务;建设工程施工;演出经纪;营业性演出;道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;道路旅客运输经营;演出场所经营;网络文化经营;烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;游艺娱乐活动;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
2 | 2022-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱继明高轩杨文宝梁建钢张琦 [退出]
|
梁建钢朱继明杨文宝孟伟 [新增]高轩
|
3 | 2022-07-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山西文旅集团长城旅游****展有限公司:70%; [退出]山西第九关旅游资源开****有限公司:30%;
|
山西省旅游投资控股集团有限公司:70%; [新增]山西第九关旅游资源开****有限公司:30%;
|
5 | 2020-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱继明高轩杨文宝梁建钢张宁宁 [退出]
|
朱继明高轩杨文宝梁建钢张琦 [新增]
|
6 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高轩杨文宝许贵明 [退出]张宁宁朱继明
|
朱继明高轩杨文宝梁建钢 [新增]张宁宁
|
7 | 2020-08-04 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
旅游景区开****、经营;旅游景区游客运输及游览服务;旅游景区规划设计及基础设施建设;文化、旅游产品及特色农产品开****、销售;文化演艺;会议及展览服务;航空旅游、体育项目投资运营;智慧旅游信息开****及咨询服务;自驾游服务设施及宿营地建设、运营;旅游地产开****;汽车租赁服务;乡村民宿及服务设施开****;酒店经营及餐饮服务;旅游交通和物流**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
旅游资源开****;旅游信息咨询;酒店管理;食品生产;食品经营;餐饮住宿服务;体育项目开****服务;会议服务;承办展览展示服务;广告设计、制作、代理、****布;汽车租赁;自驾游露宿地服务;房地产租赁经营;应用软件开****;建设工程;园林绿化工程;建筑施工;演出经纪代理服务;道路货物运输;内河旅客运输;公路旅客运输;文艺表演;停车场服务;文化活动服务;旅游产品、农产品生产、销售;工艺品(象牙及其制品除外)销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭凯 [退出]高轩杨文宝许贵明
|
高轩杨文宝许贵明张宁宁 [新增]朱继明 [新增]
|
9 | 2020-04-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭凯
|
高轩
|