序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山西阳光****电有限责任公司 | 100% | 770.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏双云
|
|
2 |
冀锦霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
阳泉光源电力实业总公司培训中心
|
姚勇 | 2014-11-28 |
2 |
阳泉光源电力实业总公司丰韦粮油食品店
|
杨亚飞 | 2000-10-25 |
3 |
阳泉光源电力实业总公司商贸中心
|
王金龙 | 2000-08-07 |
4 |
阳泉光源电力实业总公司印刷中心
|
陈曙玲 | 2000-04-27 |
5 |
阳泉光源电力实业总公司汽运修理处
|
王金锁 | 1999-11-10 |
6 |
阳泉光源电力实业总公司劳动服务分公司
|
王金龙 | 1999-02-01 |
7 |
阳泉光源电力实业总公司物业管理分公司
|
杨亚飞 | 1999-01-28 |
8 |
阳泉光源电力实业总公司运输分公司
|
李宝善 | 1999-01-28 |
9 |
阳泉光源电力实业总公司检修分公司
|
杜晋生 | 1999-01-28 |
10 |
阳泉光源电力实业总公司物资供应分公司
|
王献琛 | 1999-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冀锦霞武忠海 [退出]
|
冀锦霞魏双云 [新增]
|
2 | 2019-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武忠海
|
魏双云
|
3 | 2018-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阳泉光源电力实业公司:100%; [退出]
|
山西阳光****电有限责任公司:100%; [新增]
|
4 | 2018-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阳泉光源电力实业公司:*%; [退出]
|
山西阳光****电有限责任公司:*%; [新增]
|
5 | 2018-10-18 | 许可经营项目变更 |
;;;
|
无
|
6 | 2018-10-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
长期
|
2033-05-31
|
7 | 2018-10-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
阳泉光源电力实业总公司
|
阳泉尚源电力设备检修有限公司
|
8 | 2018-10-18 | 市场主体类型变更 |
集体所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2018-10-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
利用废渣加工粉煤灰及建筑石膏制品,****电设备及电机检修,电力技术咨询、培训,提供劳务服务(不含职业介绍和劳务分包),经销汽车配件、五金交电、百货、建材、漂珠、办公用品、机电设备(不含小轿车及卫星地面接收设施)、复印机、电脑及软件、粉煤灰、建筑石膏;机械设备及汽车租赁;道路普通货物运输,承装(修、试)电力设施,生产、销售饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)],其他印刷品印刷(按本企业许可证核定的范围经营),机电设备安装,房屋、场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
****电设备及电机检修,承装、承修、承试电力设施,利用废渣加工粉煤灰及建筑石膏制品,电力技术咨询,销售汽车配件、五金交电、日用品、建材、漂珠、办公用品、机电设备、办公用品、计算机、软件及辅助设备、粉煤灰、建筑石膏,机械设备及汽车租赁,道路货物运输,食品生产,其他印刷品印刷,机电设备安装,房屋、场地租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
10 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周东久(监事) [退出]武忠海(经理) [退出]
|
冀锦霞(监事) [新增]武忠海(执行董事兼总经理) [新增]
|