序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯芳亮
|
李卫东
|
2 | 2021-09-03 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-04-22 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,分公司《营业执照》备案 ,分公司《营业执照》备案 ,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
4 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何泽波 [退出]
|
侯芳亮 [新增]
|
5 | 2019-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何泽波
|
侯芳亮
|
6 | 2015-02-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持有效许可证经营)***
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2015-02-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{1997-02-27,2015-03-30}
|
{1997-02-27,}
|
8 | 2015-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵万明
|
何泽波
|