序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛岩滨 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 王瑞超 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛岩滨
|
|
2 |
王瑞超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王翠萍:60%; [退出]王瑞超:40%;
|
王瑞超:40%;牛岩滨:60%; [新增]
|
2 | 2020-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王瑞超王翠萍 [退出]
|
王瑞超牛岩滨 [新增]
|
3 | 2020-08-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王翠萍
|
牛岩滨
|
4 | 2020-08-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2017-11-20 | 其他事项备案 |
|
|
6 | 2017-11-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-04-30
|
2032-05-30
|
7 | 2017-11-20 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
8 | 2016-03-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
王翠萍:*%;王瑞超:*%;
|
王翠萍:*%;王瑞超:*%;
|
9 | 2016-03-15 | 联络员备案变更 |
无
|
王瑞超
|
10 | 2016-03-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
30
|
100.000000( + 233.33333% )
|