序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晓琳 | 100% | 280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高满红
|
|
2 |
高小红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 联络员备案 |
王坤
|
高小红
|
2 | 2019-05-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-04-22
|
2034-04-22
|
3 | 2019-05-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
养驴。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
动物饲养场:驴的饲养及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-06-23 | 联络员备案变更 |
无
|
王坤
|
5 | 2016-06-23 | 其他事项备案变更 |
*****
|
*****
|
6 | 2015-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
高小红李晓琳 [退出]
|
高满红 [新增]高小红
|
7 | 2015-05-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李晓琳
|
高满红
|
8 | 2015-05-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-04-22
|
2019-04-22
|
9 | 2015-05-21 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
养驴前期项目筹建服务(未取得前置许可不得从事生产经营活动);
|
养驴。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2015-05-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
20
|
280.000000( + 1300% )
|