序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵坚 | 23.65033% | 2767.0892万人民币 |
2 | 北京白泽长瑞企业管理中心(有限合伙) | ||
3 | 王克飞 | ||
4 | 何英姿 | ||
5 | 何杨海 | ||
6 | 吴玉龙 | ||
7 | 山西红太阳旅游开****有限公司 | ||
8 | 吴佳健 | ||
9 | 王海波 | ||
10 | 张兆龙 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩泽帅
|
|
2 |
杨帆
|
|
3 |
王思云
|
|
4 |
吴秋生
|
|
5 |
赵慧
|
|
6 |
俞伟峰
|
|
7 |
李德和
|
|
8 |
马晟
|
|
9 |
陈晓东
|
|
10 |
蒋剑平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
浙江省金华市金东经济开****区
|
山西省长治高新区太行北路188号
|
2 | 2021-07-19 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
浙江金利华电气股份有限公司
|
金利华电气股份有限公司
|
3 | 2020-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱方文
|
韩泽帅
|
4 | 2020-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴兰燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 吴大卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 周忠明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 朱方文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 朱方文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱青; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 谢伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 赵西卜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 邓亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈晓东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞伟峰; 证件号码: P******; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴秋生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李德和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王思云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 蒋剑平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈晓东; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩泽帅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 韩泽帅; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 马晟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2020-10-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:马俊峰;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:魏枫;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:傅夏莉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:魏枫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-10-20 | 法定代表人变更 |
朱方文
|
韩泽帅
|
7 | 2018-05-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴兰燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴大卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周忠明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱方文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 朱青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵西卜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邓亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈晓东; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 鲁佳斐; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 吴兰燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴大卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周忠明; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱方文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 朱方文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱青; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 赵西卜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邓亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈晓东; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2017-10-24 | 其他事项备案 |
原联络员姓名:马俊峰;原联络员固定电话:0579-82913577;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****5;原财务负责人姓名:王炳梅;原财务负责人固定电话:0579-82913588;原财务负责人移动电话:*****;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:*****X
|
现联络员姓名:马俊峰;现联络员固定电话:0579-82913577;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****5;现财务负责人姓名:魏枫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*****;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****X
|
9 | 2017-10-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:马俊峰;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:王炳梅;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:马俊峰;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:魏枫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-08-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵坚
|
朱方文
|