序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
2 | 2022-03-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2028-08-30
|
长期
|
3 | 2022-03-23 | 联络员备案 |
姜平
|
姜萍
|
4 | 2020-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
乔云伟
|
李凯
|
5 | 2020-12-23 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
6 | 2020-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔云伟 [退出]
|
李凯 [新增]
|
7 | 2018-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
程慧
|
乔云伟
|
8 | 2018-10-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2018-08-30
|
2028-08-30
|
9 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程慧 [退出]
|
乔云伟 [新增]
|
10 | 2018-10-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武乡县宝塔街南路28号103室
|
武乡县故城镇故城村
|