序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴红战
|
张宇翔
|
2 | 2018-05-25 | 其他事项备案 |
|
|
3 | 2018-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
白进
|
吴红战
|
4 | 2018-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
白进 [退出]
|
吴红战 [新增]
|
5 | 2018-05-25 | 其他事项备案变更 |
无
|
1
|
6 | 2018-05-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务(按许可证核定范围和期限经营)(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;保险兼业代理业务(按许可证核定范围和期限经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
7 | 2016-04-12 | 联络员备案变更 |
无
|
王勇
|
8 | 2016-04-12 | 其他事项备案变更 |
2111365
|
*****
|
9 | 2016-04-12 | 许可经营项目变更变更 |
许可文件类型代码表为空;金融机构营业许可证;
|
无
|
10 | 2015-03-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王四清
|
白进
|