序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高平市国有资本投资运营集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毕宇明
|
|
2 |
王丽英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高平市立新拆迁有限公司第一分公司
|
李征超 | 2013-12-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高平市中兴投资经营有限公司:100%;
|
高平市国有资本投资运营集团有限公司:100%; [名称变更]
|
2 | 2020-01-20 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
3 | 2020-01-20 | 其他事项备案 |
高平市建设局:*%;高平市市政工程公司:*%;
|
高平市中兴投资经营有限公司:*%;
|
4 | 2020-01-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高平市建设局:*%; [退出]高平市市政工程公司:*%; [退出]
|
高平市中兴投资经营有限公司:*%; [新增]
|
5 | 2020-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段晓军 [退出]贾炎 [退出]王丽英毕宇明
|
王丽英毕宇明
|
6 | 2019-07-02 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
7 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔福根 [退出]李江生 [退出]李江生 [退出]毕宇明贾先德 [退出]
|
段晓军 [新增]贾炎 [新增]王丽英 [新增]毕宇明
|
8 | 2019-07-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李江生
|
毕宇明
|
9 | 2019-07-02 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证
|
10 | 2019-07-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房屋拆迁、工业与民用建筑拆迁、桥涵拆迁。水电暖安装、装饰装璜,建材经销,家政服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房屋拆迁、工业与民用建筑拆迁、桥涵拆迁。水暖安装、住宅室内装饰装修。建材销售。家政服务。园林绿化、养护,苗木、花卉、草坪种植。机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|