序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段敬
|
李汉东
|
2 | 2020-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李进佐
|
段敬
|
3 | 2020-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李进佐 [退出]
|
段敬 [新增]
|
4 | 2019-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李汉东
|
李进佐
|
5 | 2019-05-30 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
6 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李汉东 [退出]
|
李进佐 [新增]
|
7 | 2019-05-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-12-10
|
2023-05-29
|
8 | 2016-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李汉兵 [退出]
|
李汉东 [新增]
|
9 | 2016-01-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李汉兵
|
李汉东
|
10 | 2015-12-21 | 联络员备案变更 |
无
|
安丙岗;
|