序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李玉春
|
宁国柱
|
2 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉春 [退出]
|
宁国柱 [新增]
|
3 | 2019-01-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-03-15
|
2023-01-30
|
4 | 2015-03-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
西三环南路
|
应县金城镇西三环南路
|
5 | 2015-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
孙守叶
|
李玉春
|
6 | 2015-03-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2011-08-16,2015-08-15}
|
{2015-03-16,2019-03-15}
|