序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张天强 | 75% | 600.0万人民币 |
2 | 乔学梅 | 25% | 200.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔学梅张天强
|
乔学梅张天强
|
2 | 2021-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张天强
|
乔学梅
|
3 | 2021-09-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2019-03-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-03-24
|
2023-03-23
|
5 | 2016-08-16 | 联络员备案变更 |
无
|
张天强
|
6 | 2016-08-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-06-29
|
4
|