序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋晓捷
|
杨晓静
|
2 | 2019-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋健 [退出]
|
宋晓捷 [新增]
|
3 | 2019-11-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
史文建
|
宋晓捷
|
4 | 2018-03-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2018-06-30
|
无
|
5 | 2018-03-28 | 其他事项备案变更 |
6990
|
6620
|
6 | 2017-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
宋健
|
史文建
|
7 | 2016-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张志强 [退出]
|
宋健 [新增]
|
8 | 2016-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张志强
|
宋健
|
9 | 2015-06-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
王贵生 [退出]
|
张志强 [新增]
|
10 | 2015-06-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王贵生
|
张志强
|