序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骞改琴 | 90% | 45万元 |
2 | 岳鸿江 | 10% | 5万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
骞改琴
|
|
2 |
岳鸿江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-18 | 联络员备案变更 |
无
|
张玉红
|
2 | 2014-10-13 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
干果林种植、农产品收购。(法律法规禁止经营的不得经营,需经许可的凭有效的许可证核定的范围、期限经营);
|
干果林种植、农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2014-10-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{2011-07-21,2015-07-15}
|
{2011-07-21,2024-10-09}
|