序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘金柱 | 62.77778% | 113.0万人民币 |
2 | 山西佳新能源化工实业有限公司 | 25.55556% | 46.0万人民币 |
3 | 齐景睿 | 11.66667% | 21.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐景睿
|
|
2 |
刘金柱
|
|
3 |
许智星
|
|
4 |
张玉霞
|
|
5 |
赵娅丹
|
|
6 |
梁春燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西晋中佳新国际旅行社有限公司商贸营业部
|
赵建平 | 2006-06-27 |
2 |
山西晋中佳新国际旅行社有限公司太谷营业部
|
郑芬 | 2005-07-18 |
3 |
山西晋中佳新国际旅行社有限公司寿阳营业部
|
袁丽萍 | 2005-06-01 |
4 |
山西佳新国际旅行社有限公司灵石营业部
|
靳志秀 | 2005-04-11 |
5 |
山西晋中佳新国际旅行社有限公司榆社县营业部
|
牛虹艳 | 2005-04-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-31 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2017-10-31 | 其他事项备案变更 |
|
|
3 | 2017-10-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
|
4 | 2017-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
|
5 | 2017-10-31 | 章程备案变更 |
|
|
6 | 2017-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
|
7 | 2014-12-25 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
|
|
8 | 2014-12-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
|
|