序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王月
|
李志娟
|
2 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志娟 [退出]
|
王月 [新增]
|
3 | 2021-04-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾雪莲
|
王月
|
4 | 2020-08-12 | 许可经营项目变更 |
K03;
|
金融机构营业许可证;
|
5 | 2020-08-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
吸收本币储蓄存款;办理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项(包括代****工资和社会保障基金、代理各项公共事业收费和代收税款等);代理****行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务;办理定期存单小额质押贷款业务;代销开放式基金业务;提供个人理财业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收本外币储蓄存款、国内外汇兑业务、银行卡(借记卡)业务、信用卡还款业务、电子银行业务、代收付业务、代理****行与兑付政府债券业务、个人存款证明业务、保险兼业代理业务、代理销售基金业务、销售个人理财业务、代理销售资管计划产品及其他金融产品业务、第三方存管业务等邮储银行委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-12-25 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
7 | 2019-12-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-07-31
|
无
|
8 | 2018-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董忠民
|
贾雪莲
|
9 | 2018-11-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李志娟
|
董忠民
|
10 | 2018-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李江涛
|
李志娟
|