序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁青民 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 杨霞 | 40% | 20.0万人民币 |
3 | 李建岭 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨霞
|
|
2 |
李建岭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 许可经营项目变更 |
在山西省范围内从事土地评估业务。(同时凭有效注册证书经营)******
|
无
|
2 | 2016-02-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
崔朝峰:*%; [退出]张克定:*%; [退出]杨霞:*%;梁青民:*%;李建岭:*%;
|
杨霞:*%;李建岭:*%;梁青民:*%;
|
3 | 2016-02-05 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
4 | 2016-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
张克定 [退出]李建岭
|
杨霞 [新增]李建岭
|
5 | 2016-02-05 | 其他事项备案变更 |
2095518
|
*****
|
6 | 2016-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张克定
|
杨霞
|
7 | 2016-02-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
土地评估相关政策咨询(涉及国家专项规定的除外);在山西省范围内从事土地评估业务。(同时凭有效注册证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。国家有专项规定的从其规定)****
|
土地评估相关政策咨询;在山西省范围内从事土地评估业务。(同时凭有效注册证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)****
|
8 | 2016-02-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-31
|
2025-12-31
|
9 | 2014-10-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
土地评估相关政策咨询(涉及国家专项规定的除外)。****** 在山西省范围内从事土地评估业务。(同时凭有效注册证书经营)******
|
土地评估相关政策咨询(涉及国家专项规定的除外);在山西省范围内从事土地评估业务。(同时凭有效注册证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。国家有专项规定的从其规定)****
|