序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-18 | 联络员备案变更 |
无
|
李晓燕
|
2 | 2016-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
樊军峰
|
樊军龙
|
3 | 2016-07-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2009-09-14
|
2026-12-31
|
4 | 2016-07-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
空港新区南区
|
空港开****区华雄南路10号金海岸三期创业大厦2号楼11层
|
5 | 2014-08-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
杨文龙
|
樊军峰
|