序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴海良
|
薛建英
|
2 | 2017-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
苏红
|
吴海良
|
3 | 2017-11-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-12-31
|
无
|
4 | 2017-11-30 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
办理金融许可证范围内的贷款、存款、结算业务和代理拨款,代理保监会保险许可证范围内的保险险种业务。****
|
办理金融许可证范围内的贷款、存款、结算业务和代理拨款;保险代理:代理保监会保险许可证范围内的保险险种业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2017-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
苏红 [退出]
|
吴海良 [新增]
|
6 | 2014-08-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
夏县东风西街
|
山西省运城市夏县东风西街
|
7 | 2014-08-05 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
*** 办理金融许可证范围内的贷款、存款、结算业务和代理拨款,代理保监会保险许可证范围内的保险险种业务。****
|
办理金融许可证范围内的贷款、存款、结算业务和代理拨款,代理保监会保险许可证范围内的保险险种业务。****
|
8 | 2014-08-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
{1997-06-23,2014-08-27}
|
{1997-06-23,2017-12-31}
|