序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂涛 | 51% | 280.5万人民币 |
2 | 薛荣荣 | 49% | 269.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛荣荣
|
|
2 |
聂涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王永红
|
薛荣荣
|
2 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂涛王永红 [退出]
|
聂涛薛荣荣 [新增]
|
3 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂涛刘荣 [退出]
|
聂涛王永红 [新增]
|
4 | 2021-05-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-05-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
公司住所:运城市工农东街138号
|
公司住所:山西省运城市盐湖区解放北路578号都市商务中心16楼1613室
|
6 | 2021-05-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘荣
|
王永红
|
7 | 2018-01-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂涛薛荣荣 [退出]
|
聂涛刘荣 [新增]
|
8 | 2018-01-23 | 其他事项备案 |
无
|
1
|
9 | 2018-01-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
薛荣荣
|
刘荣
|
10 | 2016-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
薛荣荣:*%;聂涛:*%;
|
聂涛:*%;薛荣荣:*%;
|